ymddiriedolwyr CHARLOTTE WADE CHARITY
Rhif yr elusen: 213043
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev WILMA ROEST MA | Cadeirydd | 05 December 2016 |
|
|||||||||
Bleddyn Glynne Leyshon Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Dr EMMA LOUISE MEREDITH | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|||||||||
Margaret MORRISON | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||||||
Mary Elizabeth Ricketts | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.