ymddiriedolwyr HOSPITAL OF SIR JOHN HAWKINS, KNIGHT, IN CHATHAM
Rhif yr elusen: 213213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Cdr STEPHEN SMALL | Cadeirydd | 07 April 2014 |
|
|
||||
David Jarrett | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
James Patrick O'Kane | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
John Gamp | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
PAMELA JANE LOWTON | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Cdre BARRY WILLIAM BRYANT | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HERBERT REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Dr MARK LOUIS MORGAN | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Dr PETER HUW GILBERT | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
CAPTAIN Stephen Mark GOBBI JP MA LLB | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.