Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau SIGHT CYMRU
Rhif yr elusen: 1171471-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 14/10/1976
AS AMENDED ON 04/03/1982
AS AMENDED ON 14/07/2009
AS AMENDED ON 10/07/2012
AS AMENDED ON 21/11/2015 as amended on 13 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE IN WALES.
Maes buddion
WALES
Hanes cofrestru
- 07 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- GAB (Enw gwaith)
- GWENT ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw gwaith)
- SIGHT SUPPORT (Enw gwaith)
- GWENT ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- SIGHT SUPPORT (Enw blaenorol)
- THE ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.