Hanes ariannol THE ROYAL BALLET SCHOOL
Rhif yr elusen: 214364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.09m | £12.36m | £11.77m | £12.53m | £21.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.75m | £11.97m | £12.89m | £14.28m | £16.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.05m | £1.13m | £4.81m | £4.93m | £4.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.88m | £3.94m | £3.36m | £3.25m | £11.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.15m | £7.84m | £8.29m | £9.23m | £9.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £68.00k | £579.00k | £120.00k | £60.00k | £199.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.44m | £11.68m | £12.54m | £13.76m | £15.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £317.00k | £293.00k | £350.00k | £520.00k | £710.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.00k | £28.00k | £49.00k | £18.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.