ymddiriedolwyr THE ROYAL BALLET SCHOOL
Rhif yr elusen: 214364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Birkett | Cadeirydd | 31 October 2018 |
|
|
||||
Lady Sarah Ann Dorfman | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Alistair Summers | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Edward Watson | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|||||
Caroline Anne Davis | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Mary Breen | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Richard Dennen | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Cordelia Redwood-Sawyerr | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Suzanne Margaret Brennan | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Craig Alan Ranson | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
David Ebstein | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Carlos Acosta CBE | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|||||
Nishi Somaiya Grose | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Susan Kathryn Wijeratna | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Thomas Clementi | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
Ms Zita Saurel | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|||||
Kevin O'Hare | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.