Hanes ariannol Blood Cancer UK Research
Rhif yr elusen: 216032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.33m | £14.46m | £12.50m | £13.27m | £18.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.92m | £10.73m | £9.31m | £13.53m | £14.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £761.00k | £11.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.20m | £13.04m | £10.02m | £12.33m | £17.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £495.00k | £576.00k | £564.00k | £421.00k | £899.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £546.00k | £239.00k | £89.00k | £55.00k | £203.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.09m | £605.00k | £1.83m | £464.00k | £605.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.50m | £6.13m | £4.46m | £4.62m | £6.34m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.60m | £4.73m | £5.40m | £8.44m | £8.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.32m | £6.00m | £3.90m | £5.09m | £6.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £431.00k | £90.80k | £80.90k | £37.00k | £41.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.55m | £1.58m | £3.94m | £5.60m | £5.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £74.00k | £33.00k | £39.00k | £84.00k | £67.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.