Dogfen lywodraethu LEONARD CHESHIRE DISABILITY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INCORPORATED 03/08/1955 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 NOV 2017 as amended on 08 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CONSEQUENCES OF PHYSICAL AND/OR MENTAL DISABILITY BY THE PROVISION, IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS, OF ACCOMMODATION, SERVICES AND SUPPORT FOR THE SPIRITUAL, SOCIAL, PHYSICAL AND/OR MENTAL WELLBEING OF DISABLED PEOPLE, BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE, WHATEVER THEIR RACE, NATIONALITY, CREED, SEX OR AGE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.