ymddiriedolwyr CICELY NORTHCOTE TRUST
Rhif yr elusen: 218231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Dugdale | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Calvin Jackson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Benedicta Ebun Oladimeji | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Patrick Anthony Davis | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Angela Katherine Dawe | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Peter Jonathan Truesdale | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|||||
MALCOLM THOMAS DOWNES | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|||||
JANET ROSEMARY WELLS BA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE ELIZABETH JOHNSON-BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TESFAI SEBHAT BERHANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.