Hanes ariannol SCRIPTURE GIFT MISSION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 219055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01m | £1.98m | £1.54m | £1.42m | £2.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £1.81m | £1.49m | £1.37m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.98m | £1.94m | £1.49m | £1.37m | £2.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.91k | £7.33k | £8.28k | £3.71k | £5.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.58k | £24.30k | £17.52k | £20.98k | £22.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.00k | £27.33k | £20.19k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £995.37k | £1.01m | £568.62k | £494.87k | £1.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £1.64m | £1.37m | £1.27m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.04k | £166.42k | £122.62k | £100.50k | £95.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.74k | £28.40k | £13.17k | £12.46k | £24.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.