Dogfen lywodraethu ESTATE CHARITY OF EDWARD HALL
Rhif yr elusen: 219120
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 25/03/1892 AS AMENDED ON 24/01/1941 AS AMENDED ON 28/12/1951 AS AMENDED ON 24/01/1978 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/04/2013
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF UPTON ON SEVERN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.