ymddiriedolwyr THE ROTHLEY TRUST
Rhif yr elusen: 219849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Galbraith CBE | Cadeirydd | 02 August 1994 |
|
|||||
James Garbutt | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
MICHAEL LITCHFIELD | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
DONNA McCarthy | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
ALICE SUSAN BRUNTON | Ymddiriedolwr | 15 February 2011 |
|
|||||
Julia Brown | Ymddiriedolwr | 22 May 2001 |
|
|||||
GERARD SALVIN | Ymddiriedolwr | 22 May 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.