ymddiriedolwyr THE MIDHURST TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 219924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL LINTOTT | Cadeirydd | 21 January 2014 |
|
|
||||
RICHARD WATTS | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Debbie Smallman | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
ANDREW CHIVERTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
LYNNE PLATER | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
JONATHAN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
Andrew Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.