ymddiriedolwyr ALLOTMENTS FOR LABOURING POOR
Rhif yr elusen: 219936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CARTER | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Marion Bradshaw | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||||||
Jane Beachus | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||
Susan Swinscoe | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||||
Richard Tempest-Mitchell | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||||
Lynne Henshaw | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||
Elected Mayor Andrew ABRAHAMS | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||
Terry Clay | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|||||||||||
Paul Bradshaw JP | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||||||||
TIMOTHY WHITWORTH | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||||||||
MARTIN LEE | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.