ymddiriedolwyr ANTHROPOSOPHICAL ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 220364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARJATTA VAN BOESCHOTEN | Cadeirydd | 06 June 2013 |
|
|||||||
Richard Simon Bunzl | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||||
William Benedict Forward | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||||
Antoinette Reynolds | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|||||||
Christiana Thekla Aurelia Bryan | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|||||||
Marilyn Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||||
Adrian Mark Locher | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||||
SIMON HENRY BLAXLAND-DE LANGE | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.