Hanes ariannol THE LINNEAN SOCIETY OF LONDON
Rhif yr elusen: 220509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £2.30m | £2.50m | £2.04m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.55m | £1.58m | £1.65m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.42k | £244.98k | £403.43k | £35.01k | £384.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.01k | £8.70k | £10.61k | £56.92k | £12.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.92m | £1.96m | £2.00m | £1.84m | £1.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.44k | £86.37k | £84.17k | £109.04k | £148.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.63k | £228.55k | £355.33k | £19.33k | £353.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.54m | £1.56m | £1.63m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.32k | £11.44k | £23.59k | £23.45k | £25.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.07k | £61.94k | £64.43k | £69.56k | £100.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.32k | £11.44k | £23.59k | £23.45k | £25.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.