Hanes ariannol NORTHUMBERLAND WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 221819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06m | £2.82m | £3.02m | £5.41m | £5.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.67m | £2.79m | £2.72m | £3.39m | £3.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £53.52k | £44.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £260.78k | £124.43k | £385.00k | £205.44k | £816.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £1.76m | £1.99m | £4.07m | £2.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £956.30k | £766.37k | £768.92k | £978.18k | £1.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £186.92k | £279.24k | £256.39k | £348.20k | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £832 | £250 | £140 | £154 | £778 | |
|
Incwm - Arall | £3.95k | £9.66k | £4.56k | £17.07k | £24.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.81k | £18.97k | £71.10k | £62.60k | £199.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £2.04m | £1.80m | £2.21m | £2.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £904.71k | £745.57k | £913.10k | £1.17m | £1.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.95k | £27.20k | £26.08k | £10.85k | £14.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.39k | £1.96k | £9.60k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.