Hanes ariannol ABBEYFIELD NORTHUMBRIA
Rhif yr elusen: 222742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.96m | £2.01m | £2.03m | £2.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.85m | £1.98m | £2.02m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £122.57k | £81.85k | £28.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.41k | £5.74k | £3.48k | £2.79k | £4.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £1.87m | £1.96m | £1.97m | £2.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.23k | £48.41k | £35.61k | £43.60k | £56.96k | |
|
Incwm - Arall | £21.01k | £38.79k | £16.96k | £15.23k | £15.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.84m | £1.96m | £2.00m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.34k | £18.29k | £18.64k | £21.29k | £21.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.13k | £6.54k | £6.54k | £6.54k | £7.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.34k | £18.29k | £18.64k | £21.29k | £21.58k | |
|
Gwariant - Arall | £2.08k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.