Hanes ariannol BRYONY HOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 222915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.03m | £1.16m | £1.24m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.51k | £1.03m | £1.15m | £1.17m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £177.01k | £170.32k | £377.50k | £377.19k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.19k | £80.15k | £18.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.53k | £11.19k | £84.83k | £80.15k | £26.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £993.55k | £984.30k | £1.04m | £1.16m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.15k | £29.55k | £28.97k | £30.95k | £29.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £946.21k | £1.03m | £1.15m | £1.17m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £306 | £216 | £0 | £478 | £4.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.