ymddiriedolwyr FEOFFEE ESTATE
Rhif yr elusen: 222979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR WILLIAM PARKYN HOME JEFFCOCK | Cadeirydd | 04 March 2008 |
|
|
||||||
Kamlesh Rameshbhai Parmar | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Julie Patricia Banham | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||||
Rev Timothy Charles Gill MPhil.PhD | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||||
David Fairchild | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||||
Philip Edward Jeffcock | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||
ANDREA JANE WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||||
PHILIP HIRST | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||||
JONATHAN HOWARD ROBINSON | Ymddiriedolwr | 08 November 1995 |
|
|||||||
DAVID EDWARD HAWLEY | Ymddiriedolwr | 06 November 1990 |
|
|
||||||
Andrew Charles Robinson | Ymddiriedolwr | 06 November 1990 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.