Hanes ariannol CUMBERLAND AND WESTMORLAND CONVALESCENT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 223946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.50m | £1.49m | £1.58m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.49m | £1.60m | £1.59m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £801.93k | £291.77k | £714.34k | £225.79k | £514.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.22k | £51.41k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.19k | £16.96k | £111.79k | £113.56k | £19.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.47m | £1.47m | £1.37m | £1.46m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £3.81k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.31k | £4.30k | £3.41k | £2.73k | £7.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.49m | £1.60m | £1.59m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £20 | £20 | £20 | £20 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.75k | £3.98k | £4.19k | £4.48k | £4.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £104.13k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.