ymddiriedolwyr HENRY COWTON
Rhif yr elusen: 224609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline May HART | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Neil Bowler | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||||
Penelope Anne CLARKE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Stephen Dye | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||||||
Gillian Eileen Andrews | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Mark Carey | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||||||||
David Anthony Ridsdale WATSON | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||||||||
YVONNE KURVITS | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|||||||||||
Anthony Halford | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|||||||||||
JUDY BRAMELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
HELEN HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.