ymddiriedolwyr THE MANCHESTER MID-DAY CONCERTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 224723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GEOFFREY MARTINDALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christa Elizabeth Norton | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
DAVID ATHERTON | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|||||
Man Pui Billy Lam | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
Catherine Webb | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Hazel Parker | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
Niall Hurley | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Tabron | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
CATHERINE SARAH YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTONY JOHN AUSTIN SLUCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.