ymddiriedolwyr THE HOSPITAL OF ST ANNE
Rhif yr elusen: 224867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (139 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Warburton | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
GUY EDWARD THOMPSON HEELIS | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Sarah Virginia Harden | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Charles Blackett-Ord | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|||||
Andrew Nicholas Connell | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
JUDITH GRAY | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||
WILLIAM THWAYTES | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
BARBARA WRIGHT | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ROGER COLLINSON | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
KINGSLEY SMITH | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.