Hanes ariannol THE SIR JAMES RECKITT CHARITY
Rhif yr elusen: 225356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.58m | £1.71m | £1.78m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.48m | £1.80m | £3.41m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £250 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.54m | £1.58m | £1.71m | £1.78m | £1.78m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.34m | £1.63m | £3.24m | £2.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £141.70k | £142.84k | £171.64k | £171.53k | £159.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.99k | £19.83k | £21.87k | £21.97k | £21.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.24m | £1.18m | £1.41m | £3.02m | £1.98m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £141.70k | £0 | £171.64k | £171.53k | £159.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.