Hanes ariannol JNF CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 225910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.26m | £16.51m | £15.41m | £14.13m | £15.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.26m | £17.42m | £6.78m | £16.92m | £14.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £84.00k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.63m | £8.40m | £6.09m | £4.89m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.30m | £7.63m | £8.71m | £8.66m | £9.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £227.00k | £466.00k | £453.00k | £575.00k | £883.00k | |
|
Incwm - Arall | £104.00k | £9.00k | £158.00k | £7.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.15m | £6.60m | £3.82m | £1.90m | £4.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.82m | £15.65m | £5.06m | £15.58m | £12.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.43m | £1.76m | £1.72m | £1.34m | £1.71m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.00k | £55.00k | £119.00k | £103.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.