ymddiriedolwyr PORTHOUSTOCK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 226414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERENCE DONOHUE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alison BOWERS | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Trevor Clark | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Carolyn Rogers | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Shirley Sturt | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Katie Smith | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
DAVID LAMBRICK | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|||||
Tessa Mclean | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Verity Kemp | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Kathy Ough | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
John Wilks | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Amanda Pound | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|
||||
ALASTAIR CAMERON | Ymddiriedolwr | 27 December 2011 |
|
|
||||
JOHN POUND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRACY MARGARET PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA MARY ANN HONEYWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY MARY POUND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.