ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE KIDDERMINSTER HOSPITALS
Rhif yr elusen: 226536
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Picken QPM | Cadeirydd | 12 March 2013 |
|
|||||
David Charles Middleton | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Nicolina Worton | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Christine Titley | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Patricia Kelly | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Janet Mary Cox | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
Mary Steadman | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Clive Joyce | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
DR RICHARD THOMAS TAYLOR FRCP MP | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
SUZANNE JANE LEE | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
MARGARET ANN HERBERT | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES SHELLIE | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|||||
SANDRA DRISCOLL | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
YVONNE BANNISTER | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
GERALD WHEELER | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
PAULINE ANN GRAINGER | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.