ymddiriedolwyr THE KINDERSLEY TRUST
Rhif yr elusen: 227426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian James Greenfield | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Christina Hoad | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
David Ian Jemmett | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|||||
JAN LOUISE HOLDEN | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|||||
TIM RICHARD FURBER | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||
ERIC HOLDER | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
MICHAEL ARTHUR HOBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS EMMA REDFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.