ymddiriedolwyr COLCHESTER CATALYST CHARITY
Rhif yr elusen: 228352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE HAYWARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Sean Patrick Jerome MacDonnell | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Iain Turner | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
KEITH SONGHURST | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Thrower | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||
Dr NAOMI JOAN BUSFIELD | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
PETER WILFRID EDGAR FITT FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK FERENS PERTWEE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOCTOR MAX PETER HICKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.