Dogfen lywodraethu THE NOT FORGOTTEN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 229666
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 01/01/1984 AS AMENDED ON 20/09/1995 AS AMENDED ON 10/10/2002 AS AMENDED BY SCHEME DATED 26/08/2008 AS AMENDED ON 19/06/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ACT GENERALLY FOR THE BENEFIT OF SERVICE AND EX-SERVICE PERSONNEL WITH DISABILITIES OR WHO ARE WOUNDED, INCLUDING THE ORGANISATION OF, OR PROVISION OF ITEMS OR FACILITIES FOR, LEISURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES, TRAVEL, HOLIDAYS AND OUTINGS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.