Hanes ariannol SPANISH AND PORTUGUESE JEWS HOME FOR THE AGED
Rhif yr elusen: 230822
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.90m | £1.66m | £1.85m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £1.95m | £1.79m | £1.84m | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £593.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100.14k | £127.96k | £52.05k | £147.99k | £71.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.68m | £1.72m | £1.56m | £1.66m | £1.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.52k | £51.92k | £45.68k | £41.77k | £31.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £80.00k | £0 | £44.03k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £1.93m | £1.77m | £1.82m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.70k | £12.00k | £11.52k | £12.57k | £12.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.