Hanes ariannol THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY
Rhif yr elusen: 231060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.09m | £26.89m | £26.42m | £26.60m | £28.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.73m | £29.64m | £23.58m | £23.13m | £27.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.74m | £3.25m | £2.74m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £241.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.68m | £15.30m | £14.08m | £14.19m | £15.65m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.16m | £11.32m | £12.10m | £12.19m | £12.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £16.00k | £9.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £240.00k | £260.00k | £227.00k | £221.00k | £28.48m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.35m | £12.57m | £12.42m | £13.56m | £16.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £425.00k | £495.00k | £432.00k | £524.00k | £757.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.38m | £17.07m | £11.15m | £9.57m | £10.74m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.