ymddiriedolwyr THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY
Rhif yr elusen: 231060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
38 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libby Mason | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Professor Toshihiko Ishihara | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Aneil Jhumat | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Theresa Channell | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Lin Liu | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Dennis Skinner | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Amanda Dowse | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Ian Owen | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Adesola Adepoju CPFA, FCA | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Nina Philippidis | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Nelson | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Professor Ileana Steccolini | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
David Blair | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Leslie Milne | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Donella Steel | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
James Dafter | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Dr D Joyce Christina Dharmaraj | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Sir Mark Lowcock KCB | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Jason Vaughan | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Amy Crowson | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Naeem Ahmed | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Ian Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Peter Gillett | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Simpson | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Hardev Virdee | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Mike Newbury | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Stephanie Donaldson | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Lee Yale-Helms | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Lee Outhwaite | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Mark McBride | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Carol Ann Culley | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Nadeem Dean | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Al-Beyerty | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Catherine Little | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Dr Deirdre Bane | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Luke Smith | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Rassell | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|||||
Samantha Jayne Owen CPFA | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.