Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - NEWTON AYCLIFFE BRANCH
Rhif yr elusen: 231591
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £19 | £20 | £20 | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £1 | £2.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.