Hanes ariannol MISS HELENA VIVIEN CAMERON SOUTER BEQUEST
Rhif yr elusen: 231795
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.85k | £19.43k | £22.92k | £20.13k | £20.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.20k | £33.83k | £24.06k | £19.28k | £22.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.