ymddiriedolwyr CHARITY OF ELIZABETH WADSWORTH
Rhif yr elusen: 232646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT SUTHERLAND | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
George Richard Pickles | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|||||
HAZEL BEECHAM | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Sheridan Moore | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Geraldine Ann Norrish | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
JOHN Brian KIDDLE | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.