Hanes ariannol THE WEIZMANN INSTITUTE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 232666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.56m | £2.56m | £2.16m | £2.28m | £12.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.90m | £14.07m | £3.60m | £3.83m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.00m | £2.37m | £2.01m | £2.11m | £12.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £296.55k | £24.92k | £230 | £3.70k | £243.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £255.06k | £170.29k | £139.98k | £169.20k | £180.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.20m | £0 | £2.08k | £132.25k | £10.16m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.46m | £13.60m | £3.16m | £3.31m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £435.04k | £470.80k | £441.37k | £519.77k | £541.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.55k | £61.49k | £59.04k | £60.96k | £83.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00m | £13.31m | £2.89m | £3.06m | £2.60m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £153.67k | £146.62k | £138.10k | £162.52k | £186.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.