ymddiriedolwyr LEE ABBEY INTERNATIONAL STUDENTS' CLUB
Rhif yr elusen: 232667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles William Saxby | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Rev Paul Anthony van Rossum | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||||||||||||
PROF ALEXANDER ANTHONY PEPPER | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|||||||||||||||
Emma Claire Holland | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||||||||||||
REV DR GRAHAM ROBERT CAPPLEMAN | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|||||||||||||||
FIONA ELIZABETH NOURI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
REV CANON YEMI LADIPO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.