ymddiriedolwyr EVERGREEN HALL
Rhif yr elusen: 233402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Edwin Cheetham | Cadeirydd | 14 September 2022 |
|
|
||||
Christine Cook | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Mark Charles Webster | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Beryl Channin | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Veronica Norris | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
CLIFFORD LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
PATRICIA PHIPPS | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
Cllr Nicole Burnett | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.