Hanes ariannol KENDRICK LODGE BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 233657
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/04/2017 | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12k | £1.49k | £1.84k | £2.08k | £1.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £650 | £550 | £6.75k | £0 | £4.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.