ymddiriedolwyr STEWARDSHIP SERVICES (UKET) LIMITED
Rhif yr elusen: 234714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWIS JOHN JACKSON | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||||
Edward Mishambi | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|||||||
Angela Lynn Rusbridge | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||||
Katherine Yeu-Kei Tait | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||||
Alasdair Christopher Gillies | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||||
Nathan Daniel Whitaker | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||
Andrea Rose-Marie Pattico | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||||
Jennifer Ann Charteris | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||||
Michael Che Bugembe | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||||
James Ward | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||||
Sunil Rajan | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|||||||
Curtis Daniel Hopkins | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||||
Ritz Steytler | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|
||||||
Gareth Burns | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.