ymddiriedolwyr THORNHILL POOR'S ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 235118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr PAUL NICHOLAS MYERS | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Councillor Nosheen Dad | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|||||
Rev Debbie Nash | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
CLLR ANDREW SHAW | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
CLLR J PAXTON | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
CLLR MASOOD AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.