Dogfen lywodraethu WEAVERHAM AND ACTON BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 235348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 13 JUNE 1924, 25 JULY 1930 AND 3 NOVEMBER 1961 AS AMENDED BY RESOLUTIONS UNDER S74(2)(C) & (D) OF 3 JUNE 2000 AND AS AMENDED 13 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CHARITABLE ORGANISATIONS WHO SUPPORT ACTIVITIES FOR ALL YOUNG PEOPLE IN THE PARISHES OF WEAVERHAM AND ACTON BRIDGE, TO PROVIDE GRANTS OF MONEY FOR THEIR ACTIVITIES WHERE THEY BENEFIT THE YOUNG PEOPLE COLLECTIVELY IN PURSUIT OF THE CHARITY'S OBJECTIVE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISHES OF WEAVERHAM AND ACTON BRIDGE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.