Dogfen lywodraethu THE KELWAY TRUST (EXCLUSIVE OF EDUCATIONAL FOUNDATION)
Rhif yr elusen: 236445
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL PROVED ON 15/04/1732 AS AMENDED BY SCHEME DATED 27/03/1827 AS AMENDED BY ORDER DATED 01/04/1835 AS AMENDED BY ORDER DATED 30/08/1907 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12/10/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF POOR RELATIONS OF THE TESTATOR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.