ymddiriedolwyr HAYFIELD NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 237510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Madeleine Richardson | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Anthony Ashton | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
EVA LAWSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
MARJORIE SHAW | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH WYATT | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Lines | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Charles Gouldthorpe | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.