Dogfen lywodraethu THE FFESTINIOG AND WELSH HIGHLAND RAILWAYS TRUST (YMDDIRIEDOLAETH RHEILFFYRDD FFESTINIOG AC ERYRI)
Rhif yr elusen: 239904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 10 NOVEMBER 1964, 24 MAY 1965 30/09/1998 AND SCHEME DATED 17/06/1998 AS AMENDED ON 05/10/2012 AS AMENDED BY DEED DATED 15 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH RAILWAYS AND IN PARTICULAR WITH THE FESTINIOG RAILWAY COMPANY AS THE TRUSTEES THINK FIT. (OR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE DEED OF 10TH NOVEMBER 1964)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.