Hanes ariannol THE LONDON DIOCESAN FUND
Rhif yr elusen: 241083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.80m | £44.40m | £47.80m | £52.00m | £49.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.80m | £47.20m | £49.50m | £54.10m | £56.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450.00k | £432.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.10m | £35.30m | £37.50m | £38.90m | £36.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.50m | £3.20m | £3.60m | £4.40m | £3.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.30m | £5.40m | £6.00m | £7.80m | £7.70m | |
|
Incwm - Arall | £1.90m | £500.00k | £700.00k | £900.00k | £1.90m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £155.00k | £21.95k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £45.00m | £44.30m | £46.80m | £52.20m | £55.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.60m | £2.30m | £2.20m | £1.40m | £1.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £350.00k | £367.00k | £594.00k | £448.00k | £371.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.40m | £1.60m | £1.90m | £3.20m | £3.51m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.60m | £2.30m | £2.20m | £1.40m | £1.40m | |
|
Gwariant - Arall | £1.20m | £600.00k | £500.00k | £500.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.