ymddiriedolwyr THE LADY FORESTER TRUST
Rhif yr elusen: 241187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY CATHERINE ELIZABETH FORESTER DL | Cadeirydd | 01 January 1968 |
|
|||||
CHARLES JAMES STANBURY WHITAKER | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|||||
JANETTE STEWART | Ymddiriedolwr | 20 September 2010 |
|
|
||||
THE LADY FORESTER | Ymddiriedolwr | 15 March 2010 |
|
|||||
LORD FORESTER | Ymddiriedolwr | 21 March 2005 |
|
|
||||
HENRY William Hugh CARPENTER | Ymddiriedolwr | 20 September 2004 |
|
|||||
MRS LIBBY COLLINSON RGN | Ymddiriedolwr | 08 December 2003 |
|
|
||||
THE HON ALICE SOPHIE STOKER | Ymddiriedolwr | 18 March 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.