ymddiriedolwyr MALVERN THEATRES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 241433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAR THOMPSON | Cadeirydd | 04 April 2013 |
|
|||||
Thomas Ashley Laird Wells | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Maher Kazi | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Richard Hastilow-Smith | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Simon Richard Marks | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
LESLIE DOUGLAS KINMOND | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR JUDITH C ELKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.