Hanes ariannol THE NIGHTINGALE CENTRE (UNITARIAN)
Rhif yr elusen: 242256
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £378.42k | £379.66k | £635.81k | £248.15k | £341.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £380.35k | £413.72k | £322.85k | £365.97k | £558.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.74k | £109.37k | £1.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £440.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £9.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £82.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £30.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £72.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £400.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £290.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £32.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £870 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.